PRESENT SERVICE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santa Barbara, 4
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRESENT SERVICE SA
CIF A78266723
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 18/04/1986
Página Web www.presentservice.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRESENT SERVICE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRESENT SERVICE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Lavin Minchero Ana | Apoderado | 13/02/2013 | 05/10/2020 |
Tejedor Velarde Agustin | Liquidador | 11/03/2020 | 05/10/2020 |
Donnersmarck Nikolaus Bonifatius Karl Konstantin H | Consejero | 16/10/2014 | 11/03/2020 |
Henckel Von Donnersmarck Winfried | Consejero Delegado | 07/10/2015 | 11/03/2020 |
Henckel Von Donnersmarck Winfried | Presidente | 11/08/2010 | 11/03/2020 |
Henckel Von Donnersmarck Winfried | Consejero | 11/08/2010 | 11/03/2020 |
Pellon Lopez-montenegro Alvaro | Consejero | 11/08/2010 | 11/03/2020 |
Tejedor Velarde Agustin | Secretario | 11/03/2020 | |
Ullrich Matthias F | Vicepresidente | 13/02/2013 | 16/10/2014 |
Ullrich Matthias F | Consejero | 13/02/2013 | 16/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRESENT SERVICE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 34 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 33 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
- PLAZA SANTA BARBARA NUMERO 4, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 33 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º.-. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 33 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 33 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 201, S 8, H M 9123, I/A 33 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 16º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 200, S 8, H M 9123, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 200, S 8, H M 9123, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 200, S 8, H M 9123, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 199, S 8, H M 9123, I/A 31 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28