PRESEMED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRESEMED SL
CIF B18891176
Fecha de Constitución 17/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CARTERA GALENO SL
VINCULACIONES DE PRESEMED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRESEMED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTERA GALENO SL | Socio Unico | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
CARTERA GALENO SL | Socio único | 18/10/2018 | |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
Gomez Leiva Alicia | Soc.Prof. | 14/06/2018 | |
Gomez Leiva Alicia | Administrador Solidario | 14/06/2018 | |
Gomez Leyva Casilda | Apoderado | 14/06/2018 | |
Millan Cortes Salvador | Soc.Prof. | 14/06/2018 | |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 14/06/2018 |
ACTOS BORME DE PRESEMED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37868 , F 153, S 8, H M 674391, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37868 , F 153, S 8, H M 674391, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37868 , F 153, S 8, H M 674391, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37868 , F 153, S 8, H M 674391, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Expedida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 191, S 8, H GR 36332, I/A D (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 190, S 8, H GR 36332, I/A 8 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 189, S 8, H GR 36332, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 189, S 8, H GR 36332, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 189, S 8, H GR 36332, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 189, S 8, H GR 36332, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-18