PRESCEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 77
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PRESCEN SA
CIF A08970832
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRESCEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRESCEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marimon Mercadal Alfonso | Administrador Unico | 10/04/2013 | 14/05/2018 |
Marimon Mercadal Alfonso | Liquidador | 14/05/2018 | 14/05/2018 |
Carulla Wursten Enrique | Administrador Unico | 10/11/2011 | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE PRESCEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 170, S 8, H B 16041, I/A 14 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 170, S 8, H B 16041, I/A 14 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 170, S 8, H B 16041, I/A 14 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 170, S 8, H B 16041, I/A 13 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 170, S 8, H B 16041, I/A 13 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21063 , F 169, S 8, H B 16041, I/A 12 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08