PREOLICA MONTALVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Nuestra Señora del Pilar, 31
Código Postal 22500
Municipio Binéfar
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREOLICA MONTALVOS SL
CIF B99250847
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 25/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario MARCO OBRA PUBLICA SA
VINCULACIONES DE PREOLICA MONTALVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREOLICA MONTALVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marco Blanco Fernando | Administrador Unico | 17/08/2011 | 06/02/2012 |
Marco Blanco Fernando | Liquidador | 06/02/2012 | 06/02/2012 |
MARCO OBRA PUBLICA SA | Socio Unico | 17/08/2011 | 06/02/2012 |
Ruiz De Gopegui Dronda Manuel | Administrador Unico | 10/05/2011 | 17/08/2011 |
Manero Arderiu Enrique | Administrador Unico | 27/07/2009 | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE PREOLICA MONTALVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 61, S 8, H HU 10910, I/A 3 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 61, S 8, H HU 10910, I/A 3 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 61, S 8, H HU 10910, I/A 3 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 61, S 8, H HU 10910, I/A 3 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-22
- AVDA EL PILAR 31 (BINEFAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 58, S 8, H HU 10910, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-22
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 35, S 8, H Z 48881, I/A 4 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 35, S 8, H Z 48881, I/A 4 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 35, S 8, H Z 48881, I/A 4 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 35, S 8, H Z 48881, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-50