PRENSA DISTRIBUCION ABULENSE SL - EXTINGUIDA
Municipio Ávila
Provincia Ávila
Razón Social PRENSA DISTRIBUCION ABULENSE SL
CIF B05011697
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.predasa.com
VINCULACIONES DE PRENSA DISTRIBUCION ABULENSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRENSA DISTRIBUCION ABULENSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Perez-fontan Fernandez | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 | 31/01/2022 |
Belen Garcia Valencia | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | 31/01/2022 |
Jesus Lopez Diaz | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 | 31/01/2022 |
Julio Villanueva Rodriguez | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 | 31/01/2022 |
Marta Bravo Silva | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2020 | 31/01/2022 |
Marta Bravo Silva | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | 31/01/2022 |
Roberto Reina Valencia | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | 31/01/2022 |
Jorge Serrano Bustamante | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 | 09/12/2020 |
Miguel Quintana Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 | 09/12/2020 |
Eslava Reig Carlos | Apoderado Mancomunado | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRENSA DISTRIBUCION ABULENSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173, L 131, F 188, S 8, H AV 840, I/A 16 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-05
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173, L 131, F 188, S 8, H AV 840, I/A 16 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-05
- Según escritura de subsanación autorizada el 26/06/2020, nº de protocolo 1277 ante el Notario de Coslada Luis Amaro Nuñez Villaveiran Ovilo se rectifica el DNI del Don Julio Alexander Villanueva, el cual figuraba erroneo en la escritura que motivó la inscripción 3ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A rect (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173, L 131, F 188, S 8, H AV 840, I/A 15 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173, L 131, F 188, S 8, H AV 840, I/A 15 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A 14 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-05
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A 14 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-05
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A 13 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-05
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A 13 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-05
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 42, S 8, H AV 840, I/A 12 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-05