PREMIUM LIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rafael Cabrera, 13
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREMIUM LIVE SL
CIF B76257237
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 11/05/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Angeli Fabio
VINCULACIONES DE PREMIUM LIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREMIUM LIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristian Orto | Liquidador | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
De Angeli Fabio | Socio Unico | 22/06/2016 | 04/02/2019 |
De Angeli Fabio | Administrador Unico | 22/06/2016 | 04/02/2019 |
ACTOS BORME DE PREMIUM LIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-35
- AVDA RAFAEL CABRERA 13 - 1º PISO, OFICINA 7, EDIFI (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 3 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 3 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-35
- C/ CONSTANTINO 11 1º A (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 2 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 22, S 8, H GC 51316, I/A 2 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 21, S 8, H GC 51316, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 21, S 8, H GC 51316, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-35