PREMIUM FOOD LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Resina, 35
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREMIUM FOOD LEVANTE SL
CIF B86587995
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 08/11/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PREMIUM FOOD LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREMIUM FOOD LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortina Castello David | Administrador Solidario | 21/10/2013 | 04/12/2017 |
Madrid Borrego Oscar Fernando | Administrador Solidario | 21/10/2013 | 04/12/2017 |
Madrid Borrego Oscar Fernando | Liquidador | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
Cortina Castello David | Administrador Unico | 23/11/2012 | 21/10/2013 |
ACTOS BORME DE PREMIUM FOOD LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 174, S 8, H M 548119, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 170, S 8, H M 548119, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Dirección:C/ RESINA 35 - VILLAVERDE (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/11/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SERVICIOSA LA HOSTELERIA. CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30458 , F 170, S 8, H M 548119, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28