PREMIOS GOYA 2016 AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREMIOS GOYA 2016 AIE
CIF V87475570
Capital Social 100.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 25/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PREMIOS GOYA 2016 AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREMIOS GOYA 2016 AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Academia De Las Artes Y Ciencias Cinematograficas | Socio | 28/06/2017 | 02/12/2022 |
Barroso Ayats Mariano | Administrador Unico | 03/08/2018 | 02/12/2022 |
Cristobal Rodriguez Jose Manuel | Socio | 28/06/2017 | 02/12/2022 |
Mendez Leite Serrano Fernando | Liquidador Mancomunado | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Portela Freire Rafael | Liquidador Mancomunado | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Blake Heilbrunn Yvonne Anne | Administrador Unico | 20/01/2017 | 03/08/2018 |
Enriquez Saenz De Santamaria Porfirio | Apoderado | 18/02/2016 | 18/04/2018 |
Fernandez Resines Antonio | Administrador Unico | 03/02/2016 | 20/01/2017 |
ACTOS BORME DE PREMIOS GOYA 2016 AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 39, S 8, H M 618159, I/A 6 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
- Como consecuencia de la compraventa de participación en la agrupación, quedan como socios los siguientes: 1.- Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, proporción el 99,50%. 2.- Don Manuel Cristobal Rodríguez, proporción el 0,50% del capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 37, S 8, H M 618159, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 5 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 37, S 8, H M 618159, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34365 , F 37, S 8, H M 618159, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28