PREMASA FORMATOS AERONAUTICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Piqueras, 150
Código Postal 26151
Municipio Arrúbal
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREMASA FORMATOS AERONAUTICOS SA
CIF A26527929
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/04/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MECANIZACIONES AERONAUTICAS SA
VINCULACIONES DE PREMASA FORMATOS AERONAUTICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREMASA FORMATOS AERONAUTICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estancona Ercilla Jose Antonio | Administrador Solidario | 18/12/2017 | 31/10/2023 |
FAREFLIGHT SL | Administrador Solidario | 18/12/2017 | 31/10/2023 |
Fidalgo Nuevo Juan Carlos | Apoderado | 02/06/2021 | 31/10/2023 |
MECANIZACIONES AERONAUTICAS SA | Socio Unico | 22/06/2015 | 31/10/2023 |
Navascues Catalan Elena | Apoderado | 20/10/2022 | 31/10/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/02/2017 | 31/10/2023 |
Rodriguez Iturriaga Iker | Apoderado | 11/08/2021 | 31/10/2023 |
Lopez Martinez Miguel | Apoderado | 27/10/2015 | 11/08/2021 |
Lopez Gonzalez Fernando | Apoderado | 26/01/2021 | 19/05/2021 |
FAREFLIGHT SL | Administrador Unico | 07/02/2017 | 18/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PREMASA FORMATOS AERONAUTICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 65, S 8, H LO 16462, I/A 16 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 65, S 8, H LO 16462, I/A 16 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 65, S 8, H LO 16462, I/A 15 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 65, S 8, H LO 16462, I/A 14 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 64, S 8, H LO 16462, I/A 13 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 63, S 8, H LO 16462, I/A 12 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 63, S 8, H LO 16462, I/A 11 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 62, S 8, H LO 16462, I/A 10 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 62, S 8, H LO 16462, I/A 9 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 62, S 8, H LO 16462, I/A 8 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-26