PREHENITA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mirat, 20
Código Postal 37005
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREHENITA SL
CIF B04433454
Actividad Otras industrias extractivas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/12/2002
VINCULACIONES DE PREHENITA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREHENITA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Hernandez Alfonso Jose | Apoderado Solidario | 06/05/2011 | 05/01/2016 |
Hidalgo Fernandez Raul | Secretario | 05/01/2016 | |
Hidalgo Fernandez Raul | Liquidador Solidario | 05/01/2016 | 05/01/2016 |
Hidalgo Fernandez Raul | Consejero | 05/01/2016 | |
Martin Buenadicha Roberto Fernando | Apoderado Solidario | 06/05/2011 | 05/01/2016 |
Prada Fernandez Jose Manuel | Liquidador Solidario | 05/01/2016 | 05/01/2016 |
Prada Fernandez Jose Manuel | Consejero | 05/01/2016 | |
Rodriguez Fernandez Pedro Antonio | Presidente | 05/01/2016 | |
Rodriguez Fernandez Pedro Antonio | Consejero Delegado | 05/01/2016 | |
Rodriguez Fernandez Pedro Antonio | Consejero | 05/01/2016 |
ACTOS BORME DE PREHENITA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 134, S 8, H SA 12516, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 134, S 8, H SA 12516, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-37
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 134, S 8, H SA 12516, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-37
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 134, S 8, H SA 12516, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-37
- AVDA DE MIRAT 20 1º (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 133, S 8, H SA 12516, I/A 4 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-37
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 133, S 8, H SA 12516, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-37
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-235-37
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-15-37