PRECIMAQ DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Deba
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PRECIMAQ DISTRIBUCION SL
CIF B20947859
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Fecha de Constitución 19/06/2007
Página Web www.precimaq.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRECIMAQ DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRECIMAQ DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arambarri Arrizabalaga Ana | Apoderado Mancomunado | 31/10/2011 | 25/01/2018 |
Arambarri Arrizabalaga Javier | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Arambarri Arrizabalaga Javier | Administrador Unico | 25/01/2018 | |
Arambarri Arrizabalaga Xabier | Administrador Unico | 31/10/2011 | 25/01/2018 |
Arrizabalaga Eguiazu Maria Elena | Socio Unico | 31/10/2011 | 25/01/2018 |
Lascurain Guisasola Javier-jacinto | Apoderado Mancomunado | 31/10/2011 | 25/01/2018 |
Aizpurua Eizaguirre Zigor | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 31/10/2011 |
Arambarri Arrizabalaga Xabier | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 31/10/2011 |
Aizpurua Eizaguirre Zigor | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 15/02/2011 |
Arambarri Arrizabalaga Xabier | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 15/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRECIMAQ DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 7 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 7 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 7 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 7 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 7 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 96, S 8, H SS 29264, I/A 6 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 95, S 8, H SS 29264, I/A 5 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 95, S 8, H SS 29264, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 95, S 8, H SS 29264, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 95, S 8, H SS 29264, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20