PREAMANECER SL - EXTINGUIDA
Razón Social PREAMANECER SL
CIF B83312637
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PREAMANECER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREAMANECER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camy Rus Pedro | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Javier | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Javier | Liquidador | 27/02/2020 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Manuel-maria | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Monica | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Pedro Manuel | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Camy Segovia Raul- Eduardo | Apoderado Solidario | 12/11/2010 | 04/05/2022 |
Ferrer Parra Alfonso Carmelo | Apoderado Solidario | 20/12/2012 | 04/05/2022 |
Camy Rus Pedro Manuel | Administrador Unico | 14/06/2016 | 27/02/2020 |
Segovia Velasco Maria Dolores | Administrador Unico | 14/06/2016 |
ACTOS BORME DE PREAMANECER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 35, S 8, H M 306459, I/A 14 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 35, S 8, H M 306459, I/A 13 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 35, S 8, H M 306459, I/A 13 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 35, S 8, H M 306459, I/A 13 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 34, S 8, H M 306459, I/A 12 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 34, S 8, H M 306459, I/A 12 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
- C/ PERU 2 - LOCAL 7 (COSLADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 34, S 8, H M 306459, I/A 11 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
- C/ JENNER 3 - 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 34, S 8, H M 306459, I/A 10 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 34, S 8, H M 306459, I/A 10 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17774 , F 33, S 8, H M 306459, I/A 9 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28