PRAXIS TELEMEDICINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Agustin de Betancourt, 21
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRAXIS TELEMEDICINE SL
CIF B86939766
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 06/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRAXIS TELEMEDICINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRAXIS TELEMEDICINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gianfranco Mochi Bicchiega | Administrador Unico | 05/10/2016 | 22/01/2018 |
Mochi Bicchiega Gianfranco | Administrador Unico | 22/01/2018 | |
Mochi Bicchiega Gianfranco | Liquidador | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Mochi Mella Andres | Apoderado | 05/10/2016 | 22/01/2018 |
Fanecco Fabio Leone Ortensio | Consejero | 24/02/2014 | 05/10/2016 |
Gentile Alessandra | Consejero | 24/02/2014 | 05/10/2016 |
Mochi Bicchiega Gianfranco | Presidente | 24/02/2014 | 05/10/2016 |
Mochi Bicchiega Gianfranco | Consejero Delegado | 24/02/2014 | 05/10/2016 |
Mochi Bicchiega Gianfranco | Consejero | 24/02/2014 | 05/10/2016 |
Mochi Mella Andres | Secretario No Consejero | 31/07/2015 | 05/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRAXIS TELEMEDICINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 70, S 8, H M 575331, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 70, S 8, H M 575331, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 70, S 8, H M 575331, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 70, S 8, H M 575331, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 69, S 8, H M 575331, I/A 6 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales y creación del 21 bis.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 69, S 8, H M 575331, I/A 5 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 69, S 8, H M 575331, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 69, S 8, H M 575331, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 69, S 8, H M 575331, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31969 , F 68, S 8, H M 575331, I/A 3 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28