PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ESPAÑA SA
CIF A61419198
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Peña Buenrostro Alejandro
VINCULACIONES DE PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alain Gardette | Apoderado | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
Caballero Carbonell Jose Francisco | Liquidador | 18/02/2009 | 20/04/2011 |
Cueto Garcia Pablo | Apoderado | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
John Estruch | Consejero | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
John Pateman | Vicepresidente | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
John Pateman | Consejero | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
John Pateman | Apoderado | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
Peña Buenrostro Alejandro | Presidente | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
Peña Buenrostro Alejandro | Consejero | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
Peña Buenrostro Alejandro | Apoderado | 16/04/2009 | 20/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41172 , F 122, S 8, H B 168937, I/A 43 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 10, S 8, H B 168937, I/A 42 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
- EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS ES ANTERIOR A LOS ACUERDOS DELA DISOLUCION Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR, ACORDADOS POR LA JUNTA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2008, QUEDANDO EN CONSECUENCIA CESADOS EN DICHA FECHA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 10, S 8, H B 168937, I/A 41 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 10, S 8, H B 168937, I/A 41 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 7, S 8, H B 168937, I/A 37 N (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 9, S 8, H B 168937, I/A 40 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 9, S 8, H B 168937, I/A 40 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08