PRATS 14 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Francesc Xavier, 28
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social PRATS 14 SL
CIF B61121851
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PRATS 14 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRATS 14 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Polo Suarez Antonio | Liquidador | 13/11/2020 | 13/11/2020 |
Polo Suarez Antonio | Administrador Solidario | 15/05/2015 | 13/11/2020 |
Polo Suarez Jose Manuel | Liquidador | 13/11/2020 | 13/11/2020 |
Polo Suarez Jose Manuel | Administrador Solidario | 15/05/2015 | 13/11/2020 |
Polo Suarez Antonio | Vicepresidente | 15/05/2015 | |
Polo Suarez Antonio | Consejero | 15/05/2015 | |
Polo Suarez Antonio | Consejero Delegado | 15/05/2015 | |
Polo Suarez Jesus | Secretario | 15/05/2015 | |
Polo Suarez Jesus | Consejero | 15/05/2015 | |
Polo Suarez Jesus | Consejero Delegado | 15/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRATS 14 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 141, S 8, H B 148045, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 141, S 8, H B 148045, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 141, S 8, H B 148045, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 141, S 8, H B 148045, I/A 5 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 141, S 8, H B 148045, I/A 5 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08