PRARAN SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cervantes, 7
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social PRARAN SERVICES SL
CIF B95671590
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PRARAN SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRARAN SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Dapena Marta | Administrador Solidario | 13/02/2012 | 16/01/2018 |
Perez Dapena Marta | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Prado Aranguren Rafael | Administrador Solidario | 13/02/2012 | 16/01/2018 |
Prado Aranguren Rafael | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
ACTOS BORME DE PRARAN SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 61, S 8, H BI 59845, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 61, S 8, H BI 59845, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 61, S 8, H BI 59845, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 61, S 8, H BI 59845, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 58, S 8, H BI 59845, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-48
Dirección:C/ CERVANTES 7C 2º A (GETXO)
Comienzo de operaciones:01/01/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 58, S 8, H BI 59845, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-48