PRADES VEDAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vall de Uxo, 25
Código Postal 12004
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social PRADES VEDAT SL
CIF B12572640
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MARKETING AND ADVERTISING LAB SL
Propietario VEDAT CASTELLON SA
VINCULACIONES DE PRADES VEDAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRADES VEDAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING AND ADVERTISING LAB SL | Administrador Unico | 22/01/2009 | 26/11/2010 |
VEDAT CASTELLON SA | Socio Unico | 04/11/2009 | 26/11/2010 |
Albert Aparicio Antonio Jesus | Consejero | 22/01/2009 | |
Catalan Lorente Jose Maria | Presidente | 22/01/2009 | |
Catalan Lorente Jose Maria | Consejero | 22/01/2009 | |
Catalan Paracuellos Montserrat | Consejero | 22/01/2009 | |
Catalan Verdoy Jesus | Vicepresidente | 22/01/2009 | |
Catalan Verdoy Jesus | Consejero Delegado | 22/01/2009 | |
Catalan Verdoy Jesus | Consejero | 22/01/2009 | |
Prades Alonso De Armiño Maria Jose | Consejero | 22/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRADES VEDAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 9 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 9 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-4-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 8 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 7 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 7 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-12
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 666, F 165, S 8, H CS 18705, I/A 7 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-12