INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
Dirección social Avda Doctor Pedro Guillen, 5
Código Postal 30009
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
CIF B73629164
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 20/04/2009
Teléfono 86 894 73 77
Nombres Anteriores
- PRABION CONSULTING SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario International Rum And Spirits Distributors Unipess
ORGANIGRAMA DE INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brian Patrick Fitzgerald | Apoderado Solidario | 08/03/2023 | |
Kathy Mc Cleery Neighbours | Apoderado Solidario | 08/03/2023 | |
Shane Michael Burke | Apoderado Solidario | 08/03/2023 | |
Xin Gu | Apoderado Solidario | 08/03/2023 | |
Juan Miguel Casellas Perrot | Administrador Solidario | 01/03/2023 | |
Michael Erb Carr Jr | Administrador Solidario | 01/03/2023 | |
International Rum And Spirits Distributors Unipess | Socio Unico | 05/01/2023 | |
Javier Alberto Herrera Toral | Apoderado | 03/05/2022 | |
Jose Rafael Ballesteros Vargas | Apoderado | 03/04/2019 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL RUM & SPIRITS MARKETING SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 13 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-30
- Al publicar la inscripcion 12ª se omitio el cese de secretario no consejero Don Javier Alberto Herrera Toral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-30
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-30
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 163, S 8, H MU 71861, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 162, S 8, H MU 71861, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 162, S 8, H MU 71861, I/A 8 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 162, S 8, H MU 71861, I/A 7 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 141, S 8, H MU 71861, I/A 6 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-30