PRABASOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG IND. NUEVA MONTAÑA, C/ ISLA DEL OLEO, NAVE 6
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social PRABASOS SL
CIF B39300165
Capital Social 39967.3 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Diaz Mazon Oscar
Propietario NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADO SL
VINCULACIONES DE PRABASOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRABASOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Mazon Oscar | Administrador Unico | 11/09/2019 | 13/01/2021 |
NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADO SL | Socio Unico | 11/09/2019 | 13/01/2021 |
Ramos Abascal Jacinto | Administrador Solidario | 11/09/2019 | |
Ramos Abascal Jose Daniel | Socio Unico | 03/05/2018 | 11/09/2019 |
Ramos Abascal Jose Daniel | Administrador Solidario | 11/09/2019 |
ACTOS BORME DE PRABASOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
- POLIG IND. NUEVA MONTAÑA, C/ ISLA DEL OLEO, NAVE 6 (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-39
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 171, S 8, H S 1309, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-39
Capital Anterior: | 79.934,61 | Euros |
Disminución de capital | 39.967,31 | Euros |
Capital Actual: | 39.967,30 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 43, S 8, H S 1309, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 43, S 8, H S 1309, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-39