POZO AMAGO SL
Dirección social Calle de Luis Bayon, 17
Código Postal 33402
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social POZO AMAGO SL
CIF B33205204
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 01/06/2022
Teléfono 98 554 69 19
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Amago Del Pozo Jose Antonio
ORGANIGRAMA DE POZO AMAGO SL
VINCULACIONES DE POZO AMAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POZO AMAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amago Del Pozo Monica | Apoderado | 21/06/2023 | |
Del Pozo Delgado Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 16/06/2023 | |
Garcia Amago Cristina | Apoderado Solidario | 16/06/2023 | |
Amago Del Pozo Jose Antonio | Administrador Unico | 16/05/2023 |
ACTOS BORME DE POZO AMAGO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 116, S 8, H AS 60542, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 115, S 8, H AS 60542, I/A 3 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 115, S 8, H AS 60542, I/A 2 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 115, S 8, H AS 60542, I/A 2 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 113, S 8, H AS 60542, I/A 1 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Dirección:C/ BAO 17 BAJO - MIRANDA (AVILES)
Comienzo de operaciones:01/06/22
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:CNAE: 4399. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como intermediaria o coordinadora. Objeto: 1-Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2-Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3-Actividades inmobiliarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 113, S 8, H AS 60542, I/A 1 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014 , F 135, S 8, H AS 14781, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-33
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJOIN
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:05/12/2012
Número Procedimiento Concursal:0000312/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4014
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-14781
Inscripción:
10
Fecha Inscripción02/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014 , F 135, S 8, H AS 14781, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:POZO AMAGO SL
Nif:B33205204
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJOIN
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:10/05/2016
Número Procedimiento Concursal:0000312/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4014
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-14781
Inscripción:
10
Fecha Inscripción02/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014 , F 135, S 8, H AS 14781, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:POZO AMAGO SL
Nif:B33205204
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJOIN
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
Se dispuso la conclusión del concurso, por inexistencia de bienes y derechos del concursado, ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores concursales y parte de los acreedores contra la masa
Fecha de Resolución:10/05/2016
Número Procedimiento Concursal:0000312/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4014
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-14781
Inscripción:
10
Fecha Inscripción02/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014 , F 135, S 8, H AS 14781, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-33