POZA FRIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Villamartín
Provincia Cádiz
Razón Social POZA FRIA SL
CIF B11729845
Capital Social 129813.0 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POZA FRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POZA FRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Mozo Antonio Aurelio | Presidente | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Antonio Aurelio | Consejero Delegado | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Antonio Aurelio | Consejero | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Maria Asuncion | Secretario | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Maria Asuncion | Consejero | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Maria Encarnacion | Consejero | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Maria Luisa | Consejero | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Maria Teresa | Consejero | 31/10/2012 | 08/08/2014 |
Bernal Mozo Antonio | Administrador Solidario | 31/10/2012 | |
Bernal Mozo Maria Asuncion | Administrador Solidario | 31/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POZA FRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 141, S 8, H CA 17944, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 141, S 8, H CA 17944, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 141, S 8, H CA 17944, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 10º.- RESUMEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 140, S 8, H CA 17944, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 140, S 8, H CA 17944, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 140, S 8, H CA 17944, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-11
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 126.213,00 | Euros |
Capital Actual: | 129.813,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.505,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 139, S 8, H CA 17944, I/A 2 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-11