POWERSHOP INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Florida, 21
Código Postal 33012
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social POWERSHOP INTERNACIONAL SL
CIF B74308263
Capital Social 3015.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/06/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE POWERSHOP INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POWERSHOP INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrachina Manrique Miguel Angel | Liquidador Mancomunado | 25/08/2015 | 25/08/2015 |
Barrachina Manrique Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 16/09/2011 | 25/08/2015 |
Rosal Rodriguez Julio | Liquidador Mancomunado | 25/08/2015 | 25/08/2015 |
Rosal Rodriguez Julio | Administrador Mancomunado | 16/09/2011 | 25/08/2015 |
Barrachina Manrique Miguel Angel | Administrador Solidario | 27/06/2011 | 16/09/2011 |
Rosal Rodriguez Julio | Administrador Solidario | 27/06/2011 | 16/09/2011 |
Torres De Paolis Patricia | Administrador Solidario | 27/06/2011 | 16/09/2011 |
ACTOS BORME DE POWERSHOP INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 122, S 8, H AS 42590, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 122, S 8, H AS 42590, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 122, S 8, H AS 42590, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 122, S 8, H AS 42590, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 121, S 8, H AS 42590, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 121, S 8, H AS 42590, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 121, S 8, H AS 42590, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 119, S 8, H AS 42590, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-33
Dirección:PASEO DE LA FLORIDA 21, 3º F (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:24/06/11
Capital:3.015,00 Euros
Objeto social:Informática, telecomunicaciones y ofimática. En concreto la fabricación deSoftware y venta del mismo a nivel internacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 119, S 8, H AS 42590, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-33