POVARPAC PALETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Penedes, 18
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POVARPAC PALETS SL
CIF B65017808
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes de madera
Fecha de Constitución 07/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Poveda Carmona Manuel
VINCULACIONES DE POVARPAC PALETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POVARPAC PALETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Poveda Carmona Manuel | Administrador Solidario | 23/01/2009 | 31/05/2018 |
Poveda Carmona Manuel | Administrador Unico | 29/04/2013 | 31/05/2018 |
Arroyos Rigola Miguel | Administrador Solidario | 23/01/2009 | 29/04/2013 |
Muñoz Gutierrez Francisco | Administrador Solidario | 23/01/2009 | 29/04/2013 |
ACTOS BORME DE POVARPAC PALETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 203, S 8, H B 374716, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 70/2018, AUTO FIRME DE FECHA 23/03/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 203, S 8, H B 374716, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 203, S 8, H B 374716, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 203, S 8, H B 374716, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 199, S 8, H B 374716, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Dirección:CL PENEDES 18 BIS ESQUINA CALLE BERGUEDA (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:07/01/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA,VENTA Y REPARACION DE PALEES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 199, S 8, H B 374716, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08