POUSEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 28
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social POUSEN SL
CIF B73621351
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POUSEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POUSEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Garcia Vaillo | Liquidador | 23/09/2020 | 23/09/2020 |
Jose-maria- Guillermo Garcia Vaillo | Administrador Unico | 02/12/2014 | 23/09/2020 |
Alberto Garcia Sola | Socio Unico | 12/03/2009 | 02/12/2014 |
Alberto Garcia Sola | Administrador Unico | 12/03/2009 | 02/12/2014 |
ACTOS BORME DE POUSEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 176, S 8, H MU 71181, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-30
- La gestión promoción, arrendamiento, adquisición y enajenación de los bienes que constituyen el patrimonio de la sociedad, asi como la tenencia y conservación de dicho patrimonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 175, S 8, H MU 71181, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
- MODIFICACION DEL PARRAFO III DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.- RETRIBUCION DEL CARGO DEL ADMINISTRADOR.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 175, S 8, H MU 71181, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30