POUSADA DE SALCEDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR AGRA DAS CANEDA - PARROQUIA DE SAN MAMED DE
Municipio O Pino
Provincia A Coruña
Razón Social POUSADA DE SALCEDA SL
CIF B70220819
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/07/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE POUSADA DE SALCEDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POUSADA DE SALCEDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arquitectura Y Tecnicas De Expresion Arquitectonic | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 | 07/01/2015 |
ASESORIA TECNICA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 | 07/01/2015 |
Fernandez Rojas Pablo | Liquidador Solidario | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
Rodriguez Teijeira Marcos | Liquidador Solidario | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
Carro Rivadas Ana Maria | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 | 06/09/2010 |
Lema Trillo Mario | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 | 06/09/2010 |
ACTOS BORME DE POUSADA DE SALCEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 214, S 8, H SC 44612, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 214, S 8, H SC 44612, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 214, S 8, H SC 44612, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 214, S 8, H SC 44612, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 214, S 8, H SC 44612, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 213, S 8, H SC 44612, I/A 2 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 213, S 8, H SC 44612, I/A 2 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 211, S 8, H SC 44612, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-15
Dirección:LUGAR AGRA DAS CANEDA - PARROQUIA DE SAN MAMED DE (PINO (O))
Comienzo de operaciones:24/07/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Actividades de cafetería, bar, restauración, hoteles y cualquier otra relacionada con la restauración; así como la compra y venta de productos alimenticios y bebidas. Asimismo la sociedad podrá dedicarse a la organización decongresos y otros eventos de tipo cultural, artístico o lúdico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 211, S 8, H SC 44612, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-15