POURPLE PLUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Argemi, 13
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POURPLE PLUS SL
CIF B60659000
Capital Social 120080.4 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POURPLE PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POURPLE PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Archs Ana Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Angulo Archs Ana Maria | Secretario | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Angulo Archs Ana Maria | Consejero | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Angulo Archs Ana Maria | Liquidador Mancomunado | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Menendez Gonzalez Juan Fernando | Consejero | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Menendez Gonzalez Juan Fernando | Presidente | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Menendez Gonzalez Juan Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Menendez Gonzalez Juan Fernando | Liquidador Mancomunado | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Plaza Angulo Carlos | Consejero | 27/05/2015 | 21/12/2021 |
Menendez Gonzalez Juan Fernando | Administrador | 27/05/2015 |
ACTOS BORME DE POURPLE PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 14, S 8, H B 118501, I/A 10 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 14, S 8, H B 118501, I/A 10 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 14, S 8, H B 118501, I/A 10 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Capital Anterior: | 105.115,50 | Euros |
Aumento de capital: | 14.964,90 | Euros |
Capital Actual: | 120.080,40 | Euros |
Porcentaje: | 14,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 13, S 8, H B 118501, I/A 9 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Capital Anterior: | 60.040,50 | Euros |
Aumento de capital: | 45.075,00 | Euros |
Capital Actual: | 105.115,50 | Euros |
Porcentaje: | 75,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 12, S 8, H B 118501, I/A 8 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Capital Anterior: | 30.110,70 | Euros |
Aumento de capital: | 29.929,80 | Euros |
Capital Actual: | 60.040,50 | Euros |
Porcentaje: | 99,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 13, S 8, H B 118501, I/A 7 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 27.105,64 | Euros |
Capital Actual: | 30.110,70 | Euros |
Porcentaje: | 902,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 12, S 8, H B 118501, I/A 6 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
- CL JOSEP ARGEMI Num.13 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 12, S 8, H B 118501, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 12, S 8, H B 118501, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27504 , F 12, S 8, H B 118501, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08