POSTERSCOPE IBERIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social GTA DEL MAR CARIBE 1 - AVENIDA PICEAS Nº 26 EDIFI
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social POSTERSCOPE IBERIA SA
CIF A83844159
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 23/12/2003
Página Web www.posterscope.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Camarinha Freire De Andrade Andre
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE POSTERSCOPE IBERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POSTERSCOPE IBERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Perals Angel Maria | Apoderado | 29/03/2019 | 08/11/2021 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Apoderado Mancomunado | 24/09/2013 | 08/11/2021 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Consejero | 16/07/2012 | 08/11/2021 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Presidente | 16/07/2012 | 08/11/2021 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Consejero Delegado | 01/08/2018 | 08/11/2021 |
Cocero Mora Elena Victoria | Apoderado | 29/03/2019 | 08/11/2021 |
Cocero Mora Elena Victoria | Secretario No Consejero | 14/09/2021 | 08/11/2021 |
De La Fuente Chiscano Marta | Apoderado | 17/04/2015 | 08/11/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2009 | 08/11/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 31/05/2012 | 08/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POSTERSCOPE IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 8, S 8, H M 345650, I/A 40 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 8, S 8, H M 345650, I/A 40 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 7, S 8, H M 345650, I/A 39 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 7, S 8, H M 345650, I/A 39 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 7, S 8, H M 345650, I/A 38 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 7, S 8, H M 345650, I/A 38 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 7, S 8, H M 345650, I/A 37 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 5, S 8, H M 345650, I/A 36 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 5, S 8, H M 345650, I/A 36 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 4, S 8, H M 345650, I/A 35 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28