POSTENSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Karl Marx Kalea, 1
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social POSTENSA SA
CIF A48006191
Capital Social 2572630.45 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POSTENSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POSTENSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delclaux Muller Luis | Consejero | 12/09/2012 | 09/03/2022 |
Delclaux Zubiria Cosme | Consejero | 12/09/2012 | 09/03/2022 |
Delclaux Zubiria Cosme | Apoderado | 04/04/2013 | 09/03/2022 |
Delclaux Zubiria Jaime | Apoderado | 04/04/2013 | 09/03/2022 |
Delclaux Zubiria Jaime | Secretario | 09/03/2022 | |
Delclaux Zubiria Jaime | Liquidador | 09/03/2022 | 09/03/2022 |
Galindez Zubiria Pablo | Consejero | 12/09/2012 | 09/03/2022 |
Oriol Icaza Miguel | Consejero | 12/09/2012 | 09/03/2022 |
Perez De Laborda Delclaux Alvaro | Apoderado | 04/04/2013 | 09/03/2022 |
Perez De Laborda Delclaux Alvaro | Consejero | 12/09/2012 | 09/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POSTENSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 80 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 80 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 80 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 80 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
- C/ KARL MARX 1A, LOCAL 3º DERECHA. (ERANDIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 79 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 88, S 8, H BI 13588, I/A 78 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
- Desembolsado: 61.028,81 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 87, S 8, H BI 13588, I/A 77 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 86, S 8, H BI 13588, I/A 76 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 86, S 8, H BI 13588, I/A 75 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Capital Anterior: | 2.369.201,10 | Euros |
Aumento de capital: | 203.429,35 | Euros |
Capital Actual: | 2.572.630,45 | Euros |
Porcentaje: | 8,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 1, F 54, S 8, H BI 13588, I/A 74 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-48