POSITIVE LOG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Montanyans, 14
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POSITIVE LOG SL
CIF B66772781
Capital Social 227006.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 02/05/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE POSITIVE LOG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POSITIVE LOG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Lopez Sonia | REP.ADM.CONC | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Guedes Garrido Alejandro | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 31/10/2023 |
Guedes Garrido Ricardo | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 31/10/2023 |
Guedes Garrido Ricardo | Apoderado Solidario | 09/06/2016 | 31/10/2023 |
MORISON ACPM CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Potoc Morales Felix Miguel | Apoderado Mancomunado | 06/03/2017 | 31/10/2023 |
Silvia Cordeiro Garrido Ehrenberger | Apoderado Mancomunado | 06/03/2017 | 31/10/2023 |
Guedes Garrido Alejandro | Administrador Unico | 26/05/2016 | 17/03/2017 |
ACTOS BORME DE POSITIVE LOG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 116, S 8, H B 485828, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 277/2021, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 15/03/2021 Y 07/09/2023, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 116, S 8, H B 485828, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 116, S 8, H B 485828, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Administrador Concursal
Administrador Solidario
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 116, S 8, H B 485828, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 224.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 227.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.451,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 115, S 8, H B 485828, I/A 4 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 115, S 8, H B 485828, I/A 4 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 115, S 8, H B 485828, I/A 4 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 115, S 8, H B 485828, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 113, S 8, H B 485828, I/A 2 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ALEJANDRO GUEDES GARRIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45378 , F 112, S 8, H B 485828, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08