PORTWEST IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG BASABE, EDIF. FO, OFIC. 6.
Código Postal 20550
Municipio Aretxabaleta
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PORTWEST IBERIA SL
CIF B75093567
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Fecha de Constitución 01/08/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Portwest Limited
VINCULACIONES DE PORTWEST IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTWEST IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aspillaga Nuñez Jose Ignacio | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Aspillaga Nuñez Jose Ignacio | Secretario No Consejero | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Aspillaga Nuñez Jose Ignacio | Apoderado | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Hughes Cathal | Presidente | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Hughes Cathal | Consejero | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Hughes Henry Sylvester | Vicepresidente | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Hughes Henry Sylvester | Consejero | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Hughes Owen Jartlath | Consejero | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
Portwest Limited | Socio Unico | 20/09/2013 | 25/02/2021 |
ACTOS BORME DE PORTWEST IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 169, S 8, H SS 35621, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 169, S 8, H SS 35621, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 169, S 8, H SS 35621, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 169, S 8, H SS 35621, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 28/2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 169, S 8, H SS 35621, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 168, S 8, H SS 35621, I/A 2 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 166, S 8, H SS 35621, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 166, S 8, H SS 35621, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Dirección:POLIG BASABE, EDIF. FO, OFIC. 6. (ARETXABALETA)
Comienzo de operaciones:01/08/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Servicios de intermediación comercial de los siguientes productos: vestuario laboral, equipos de protección y vestuario deportivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 166, S 8, H SS 35621, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20