PORTUALIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social PORTUALIA SL
CIF B35642909
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Página Web www.portualia.com/
Órgano Administración Administrador único
Propietario LA LUZ MARKET SL
VINCULACIONES DE PORTUALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTUALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimeno Buil Carlos | Apoderado Mancomunado | 19/04/2010 | 14/03/2024 |
LA LUZ MARKET SL | Administrador Unico | 22/08/2011 | 14/03/2024 |
LA LUZ MARKET SL | Socio Unico | 21/01/2011 | 14/03/2024 |
Santana Rivero Bernardino Antonio | Apoderado Mancomunado | 19/04/2010 | 14/03/2024 |
Suarez Calvo Ana Beatriz | Liquidador | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
Rodriguez Dos Santos Antonio | Secretario | 22/08/2011 | |
Rodriguez Dos Santos Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2011 | |
Rodriguez Dos Santos Antonio | Consejero | 22/08/2011 | |
Suarez Calvo German Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2011 | |
Suarez Calvo German Carlos | Consejero | 22/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORTUALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 11º (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 11º (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 122, S 8, H GC 25337, I/A 11º (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 98, S 8, H GC 25337, I/A 10 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-35
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 98, S 8, H GC 25337, I/A 10 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-35
Capital Anterior: | 981.596,30 | Euros |
Disminución de capital | 981.596,30 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 98, S 8, H GC 25337, I/A 10 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-35