PORTOS DO SIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda da Coruña, 39
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Razón Social PORTOS DO SIL SL
CIF B27384171
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 26/08/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario NOVA 21 SL
VINCULACIONES DE PORTOS DO SIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTOS DO SIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Diaz Maria Pilar | Liquidador | 05/12/2014 | 05/12/2014 |
Diaz Diaz Maria Pilar | Administrador Unico | 05/12/2014 | |
Manuel Diaz Lopez | Administrador Unico | 29/07/2013 | 05/12/2014 |
NOVA 21 SL | Socio Unico | 25/09/2009 | 06/08/2014 |
Diaz Diaz Manuel | Administrador Unico | 25/09/2009 | 29/07/2013 |
Francisco Javier Carreira Mendez | Administrador Unico | 25/09/2009 |
ACTOS BORME DE PORTOS DO SIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 5 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 5 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 5 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 5 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 115, S 8, H LU 12919, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-27
- Agencia de viajes mayorista y minorista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 114, S 8, H LU 12919, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 114, S 8, H LU 12919, I/A 2 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-27