PORTINATX ASSETS COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Cirurgians I Barbers, 48
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PORTINATX ASSETS COMPANY SL
CIF B57987489
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PORTINATX ASSETS COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTINATX ASSETS COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguila Llorens Francisco Javier | Administrador Unico | 06/10/2016 | 05/08/2019 |
Amresorts Europe Holdings Gmbh | Socio Unico | 27/05/2019 | 05/08/2019 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2018 | 05/08/2019 |
Moragues Serra Jaume | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2018 | 05/08/2019 |
Oria Rived Andres Felipe | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2018 | 05/08/2019 |
ALUA HOTELS GROUP SL | Socio Unico | 21/03/2017 | 18/03/2019 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 23/10/2018 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Mancomunado | 06/10/2016 | 23/10/2018 |
Xamena Sans Esteban | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 23/10/2018 |
Xamena Sans Esteban | Apoderado Mancomunado | 06/10/2016 | 23/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORTINATX ASSETS COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 36, S 8, H PM 79799, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 36, S 8, H PM 79799, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 36, S 8, H PM 79799, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 36, S 8, H PM 79799, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 36, S 8, H PM 79799, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H PM 79799, I/A 7 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
- C/ GREMI DE CIRUGIANS I BARBERS 48 2º E - POLIGONO (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H PM 79799, I/A 6 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H PM 79799, I/A 5 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H PM 79799, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H PM 79799, I/A 3 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07