PORTICUS XXI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 331
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PORTICUS XXI SA
CIF A63368328
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PORTICUS XXI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTICUS XXI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carcasona Garcia Jorge | Liquidador | 10/03/2015 | 10/03/2015 |
Carcasona Garcia Jorge | Administrador Unico | 16/02/2013 | 10/03/2015 |
Montesinos Rodriguez Jose | Administrador Unico | 03/06/2011 | 16/02/2013 |
ACTOS BORME DE PORTICUS XXI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 6 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: JORGE CARCASONA GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 6 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 6 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 6 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 5 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 5 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 4 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36225 , F 113, S 8, H B 281467, I/A 4 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08