PORCHE BASILICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 44
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PORCHE BASILICA SL
CIF B81991663
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PORCHE BASILICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORCHE BASILICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Merino Angel Luis | Presidente | 04/10/2013 | |
Aguiar Merino Angel Luis | Consejero Delegado | 04/10/2013 | |
Aguiar Merino Angel Luis | Consejero | 04/10/2013 | |
Aguiar Merino Jose Ignacio | Consejero | 04/10/2013 | |
De Leyva Perez Enrique | Consejero | 04/10/2013 | |
De Leyva Perez Enrique | Vicesecret. | 26/02/2009 | 04/10/2013 |
Lopez Dueñas Pilar | Apoderado | 24/01/2012 | 04/10/2013 |
Mateache Sacristan Pedro | Consejero | 04/10/2013 | |
Mateache Sacristan Pedro | Secretario | 26/02/2009 | 04/10/2013 |
Sanchez De Leon Cotoner Antonio | Vicepresidente | 04/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORCHE BASILICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13069 , F 166, S 8, H M 211099, I/A 6 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PORCHE BASILICA SL
Nif:B81991663
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA-MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
Conclusion del concurso por insuficiencia de masa activa.-
Fecha de Resolución:16/07/2013
Número Procedimiento Concursal:263/2013
Datos Registrales:
Tomo:
13069
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-211099
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13069 , F 166, S 8, H M 211099, I/A 6 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PORCHE BASILICA SL
Nif:B81991663
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA-MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
El deudor quedara responsable del pago de los creditos.-
Fecha de Resolución:05/06/2013
Número Procedimiento Concursal:263/2013
Datos Registrales:
Tomo:
13069
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-211099
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13069 , F 166, S 8, H M 211099, I/A 6 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13069 , F 166, S 8, H M 211099, I/A 6 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13069 , F 166, S 8, H M 211099, I/A 5 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-28