POPPYWASH SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA INGENIEROS HERMANOS GRANDA 38
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social POPPYWASH SL
CIF B86548799
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 14/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POPPYWASH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POPPYWASH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Garcia Loreto | Liquidador | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
Hernandez Garcia Loreto | Administrador Unico | 18/10/2018 | 30/10/2020 |
Garcia Pizarro Maria Inmaculada | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 18/10/2018 |
Hernandez Madrid Jose Luis Alfonso | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 18/10/2018 |
ACTOS BORME DE POPPYWASH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 3 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 3 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 3 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 3 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
- Comercio al por menor por correspondencia o Internet. Intermediarios del comercio de productos diversos. Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados. Comercio al por meno de periódicos y productos de papelería e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: 20. El cargo de administrador será remunerado. La remuneración será mixta, consintiendo en una cantidad fija anual pagadera en dinero por dietas de asistencia y productividad, y una participación en los beneficios, cuyos importes, en ambos casos, se establecerán para cada ejercicio social por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 45, S 8, H M 545795, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30322 , F 43, S 8, H M 545795, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28