POPPERS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rosa Mazon Valero, S/N
Código Postal 03184
Municipio Torrevieja
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social POPPERS INVERSIONES SL
CIF B54567631
Capital Social 110000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 26/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE POPPERS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POPPERS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Poppers Galindo Luis Antonio | Administrador Solidario | 01/06/2011 | 06/08/2021 |
Poppers Galindo Yankel Dayan | Administrador Solidario | 01/06/2011 | 06/08/2021 |
ACTOS BORME DE POPPERS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:POPPERS INVERSIONES SL
Nif:B54567631
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:08/06/2021
Número Procedimiento Concursal:439/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3533
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-125795
Inscripción:
3
Fecha Inscripción06/08/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:POPPERS INVERSIONES SL
Nif:B54567631
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:08/06/2021
Número Procedimiento Concursal:439/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3533
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-125795
Inscripción:
3
Fecha Inscripción06/08/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-03
- AVDA ROSA MAZON VALERO S/N - CENTRO COMERCIAL HABA (TORREVIEJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-03
- a.- Ejecutar todo tipo de trabajos de albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.- b.- La ejecución de cualquier obra, tanto pública como privada. La promoción, construcción, para sí o por cuenta ajena, en forma directa o indirecta de toda clase de edificaciones, así como la venta, a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 34, S 8, H A 125795, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 33, S 8, H A 125795, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-03
Dirección:AVDA DE CANDALIX 6 2& (ELCHE)
Comienzo de operaciones:26/05/11
Capital:110.000,00 Euros
Objeto social:a.- Servicios de restauración gastronómica: cafés, bares, restaurantes. Laexplotación de servicios hosteleros, discotecas y otros relacionados con la restauración gastronómica y los espectáculos públicos. b.- La fabricación, importación, exportación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 33, S 8, H A 125795, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-03