PONS ALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Jaume Mascaró,, 44
Código Postal 07750
Municipio Ferreries
Provincia Illes Balears
Razón Social PONS ALLES SL
CIF B07890825
Actividad Establecimientos de bebidas
Página Web www.ponsalles.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PONS ALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONS ALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Marques Carlos | Administrador Solidario | 31/08/2015 | 06/10/2023 |
Caballero Marques Daniel | Administrador Solidario | 31/08/2015 | 06/10/2023 |
Carlos Caballero Marques | Liquidador Solidario | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
Carlos Caballero Marques | Administrador Solidario | 06/10/2023 | |
Daniel Caballero Marques | Liquidador Solidario | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
Daniel Caballero Marques | Administrador Solidario | 06/10/2023 | |
Marti Alles Josep | Administrador Solidario | 03/08/2010 | 31/08/2015 |
Marti Pelegri Juan | Administrador Solidario | 03/08/2010 | 31/08/2015 |
Alles Marques Pedro | Administrador Unico | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE PONS ALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 38, S 8, H IM 2285, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 38, S 8, H IM 2285, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 38, S 8, H IM 2285, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 38, S 8, H IM 2285, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-07
- CTRA GENERAL 44-46 2º 2& (FERRERIES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 37, S 8, H IM 2285, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 37, S 8, H IM 2285, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 37, S 8, H IM 2285, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-07
- C/ NOU 12 2º (FERRERIES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 37, S 8, H IM 2285, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-07