PONFEDIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Ponferrada
Provincia León
Razón Social PONFEDIAL SL
CIF B24216277
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Administrador único
Propietario DIAVERUM SERVICIOS RENALES SL
VINCULACIONES DE PONFEDIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONFEDIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero De Andres Carlos | Apoderado | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Carpintero De Andres Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
DIAVERUM SERVICIOS RENALES SL | Socio Unico | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Fernandez Moreira Isabel | Apoderado | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Martinez Sanchez Teresa | Apoderado | 01/10/2020 | 05/09/2022 |
Nieto Molina Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Ordoñez Marti Aguilar Jose Maria | Administrador Unico | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Perez Fontan Estefania Fernando | Apoderado | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
Rodriguez Calero Pablo | Apoderado | 26/07/2021 | 05/09/2022 |
Valentin Cano Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2020 | 05/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PONFEDIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 126, S 8, H LE 30, I/A 17 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 126, S 8, H LE 30, I/A 17 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-24
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 126, S 8, H LE 30, I/A 17 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 126, S 8, H LE 30, I/A 17 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 125, S 8, H LE 30, I/A 16 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 124, S 8, H LE 30, I/A 15 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-24
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 124, S 8, H LE 30, I/A 14 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-24
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 124, S 8, H LE 30, I/A 13 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 86, S 8, H LE 30, I/A 12 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 85, S 8, H LE 30, I/A 11 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-24