PONCE RODRIGUEZ 2022 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL AGUAS DEL LLOBEGAT NUM.7 PTA.1
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social PONCE RODRIGUEZ 2022 SL
CIF B10640100
Capital Social 16000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 12/05/2022
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PONCE RODRIGUEZ 2022 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONCE RODRIGUEZ 2022 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eliseo Ponce Montaño | Administrador Solidario | 06/05/2022 | 15/01/2024 |
Jose Luis Rodriguez Mercado | Administrador Solidario | 06/05/2022 | 15/01/2024 |
Ponce Montaño Luis Alberto | Administrador Solidario | 06/05/2022 | 15/01/2024 |
Ponce Montaño Luis Alberto | Liquidador | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
ACTOS BORME DE PONCE RODRIGUEZ 2022 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48297 , F 18, S 8, H B 579176, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48297 , F 18, S 8, H B 579176, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48297 , F 18, S 8, H B 579176, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48297 , F 18, S 8, H B 579176, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Dirección:CL AGUAS DEL LLOBEGAT NUM.7 PTA.1 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:12/05/22
Capital:16.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4121 / CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. OTRAS ACTIVIDADES: 4321 / INSTALACIONES ELECTRICAS. 4759 / COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48297 , F 18, S 8, H B 579176, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08