POMPAS FUNEBRES GIRONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Juan Bosco, 58
Código Postal 50009
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social POMPAS FUNEBRES GIRONA SL
CIF B50750629
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE POMPAS FUNEBRES GIRONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POMPAS FUNEBRES GIRONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cairo Crusellas Josep-maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/06/2009 | 14/01/2010 |
Castilla Sanchez Eduardo | Apoderado | 14/01/2010 | |
Corrochano Sanchez Juan Andres | Apoderado Mancomunado | 14/01/2010 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/03/2009 | 14/01/2010 |
Hidalgo Campos Juan | Apoderado | 14/01/2010 | |
Lafuente Leston Ramon | Consejero | 24/03/2009 | 14/01/2010 |
Lafuente Leston Ramon | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 | 14/01/2010 |
Lopez Hernandez Abelardo | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 | 14/01/2010 |
Martinez De Bartolome Cristina | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 | 14/01/2010 |
Molina Oltra Ricardo | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 | 14/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POMPAS FUNEBRES GIRONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 222, S 8, H Z 22136, I/A 14 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 222, S 8, H Z 22136, I/A 14 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 222, S 8, H Z 22136, I/A 14 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-50
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 222, S 8, H Z 22136, I/A 14 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-12-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 220, S 8, H Z 22136, I/A 13 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-50
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676 , F 220, S 8, H Z 22136, I/A 12 (28/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-50
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 103, S 8, H Z 22136, I/A 11 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 103, S 8, H Z 22136, I/A 11 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-50
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 103, S 8, H Z 22136, I/A 11 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-50