POMPAS FUNEBRES DEL CARMEN SL - EXTINGUIDA
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Razón Social POMPAS FUNEBRES DEL CARMEN SL
CIF B15339989
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL
VINCULACIONES DE POMPAS FUNEBRES DEL CARMEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POMPAS FUNEBRES DEL CARMEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL | Socio Unico | 14/07/2011 | 28/12/2012 |
Andres Ortuzar Jose | Administrador Solidario | 14/07/2011 | 28/12/2012 |
Prada Llorente Jose Antonio | Administrador Solidario | 14/07/2011 | 28/12/2012 |
Cascudo Alonso Jose | Apoderado | 04/04/2012 | |
Cascudo Alonso Jose | Apoderado | 25/01/2011 | 04/04/2012 |
Cascudo Fontao Jose Manuel | Administrador Solidario | 14/07/2011 | |
Fontao Bermudez Maria Josefa | Administrador Solidario | 14/07/2011 |
ACTOS BORME DE POMPAS FUNEBRES DEL CARMEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 51, S 8, H C 2360, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 51, S 8, H C 2360, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 51, S 8, H C 2360, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 50, S 8, H C 2360, I/A 11 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 50, S 8, H C 2360, I/A 10 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 50, S 8, H C 2360, I/A 9 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 50, S 8, H C 2360, I/A 9 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 50, S 8, H C 2360, I/A 8 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-15