POMONA CITRUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA CV- 16, CARRETERA CASTELLON A ALCORA Km 2,2
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social POMONA CITRUS SL
CIF B12912101
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/06/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POMONA CITRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POMONA CITRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaguer Marmaneu Jose | Vicesecret. | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Balaguer Marmaneu Jose | Consejero | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Hernandez Sanchis Luis | Liquidador | 29/12/2014 | 29/12/2014 |
Hernandez Sanchis Luis | Secretario | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Hernandez Sanchis Luis | Consejero | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Llop Uso Jose | Presidente | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Llop Uso Jose | Consejero | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Tomas Margalef Jose Manuel | Vicepresidente | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
Tomas Margalef Jose Manuel | Consejero | 16/07/2013 | 29/12/2014 |
ACTOS BORME DE POMONA CITRUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 85, S 8, H CS 35617, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 85, S 8, H CS 35617, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 85, S 8, H CS 35617, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 85, S 8, H CS 35617, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 83, S 8, H CS 35617, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-12
Dirección:CTRA CV- 16, CARRETERA CASTELLON A ALCORA Km 2,2 (CASTELLON DE LA PLANA)
Comienzo de operaciones:25/06/13
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización productos agrícolas,productos empleados para el cultivo.Cultivo productos agrarios,su manipulación.Compraventa,alquiler no financiero fincas rústicas destinadas actividades agropecuarias,así como inmuebles e instalaciones industriales dedicadas estos fines.Urbanización,construcción,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 83, S 8, H CS 35617, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-12