POMIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Denia, 174
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social POMIR SL
CIF B08820722
Capital Social 3013.5 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Administrador único
Propietario SAMAR INTERNACIONAL SL
VINCULACIONES DE POMIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POMIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMAR INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | 22/12/2017 |
SAMAR INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 15/01/2015 | 22/12/2017 |
SAMAR INTERNACIONAL SL | Liquidador | 22/12/2017 | 22/12/2017 |
Soler Balado Manuel Jose | Administrador Unico | 05/11/2012 |
ACTOS BORME DE POMIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
Capital Anterior: | 120.740,90 | Euros |
Disminución de capital | 117.727,40 | Euros |
Capital Actual: | 3.013,50 | Euros |
Porcentaje: | 97,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 7 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 10, S 8, H A 101284, I/A 6 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-03
Capital Anterior: | 120.801,00 | Euros |
Disminución de capital | 60,10 | Euros |
Capital Actual: | 120.740,90 | Euros |
Porcentaje: | 0,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 9, S 8, H A 101284, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-03
- AVDA DE DENIA 174 A (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 9, S 8, H A 101284, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 9, S 8, H A 101284, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 9, S 8, H A 101284, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-03