POLYNORMA SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social POLYNORMA SA
CIF A61151874
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.polynorma.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Matthias Grimm
VINCULACIONES DE POLYNORMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLYNORMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Archs Diaz Montserrat | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2014 | 15/02/2016 |
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA ECONOMICA SL | Auditor | 20/05/2015 | 15/02/2016 |
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA ECONOMICA SL | Auditor | 18/10/2010 | 15/02/2016 |
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA ECONOMICA SL | Auditor | 10/12/2012 | 15/02/2016 |
Matthias Grimm | Administrador Unico | 29/09/2014 | 15/02/2016 |
Tarradell Ribas Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2014 | 15/02/2016 |
Vela Romero Jose Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2014 | 15/02/2016 |
Vela Romero Jose Juan | Apoderado | 11/10/2012 | 15/02/2016 |
Archs Diaz Montserrat | Apoderado | 17/11/2014 | |
Archs Diaz Montserrat | Apoderado | 30/11/2010 | 17/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLYNORMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 219, S 8, H B 147012, I/A 21 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 218, S 8, H B 147012, I/A 20 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 218, S 8, H B 147012, I/A 19 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 218, S 8, H B 147012, I/A 18 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 218, S 8, H B 147012, I/A 18 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 217, S 8, H B 147012, I/A 17 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 217, S 8, H B 147012, I/A 17 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
- Sociedades absorbidas: Comptoir Franco Britannique D'encres D'imprimerie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 215, S 8, H B 147012, I/A 16 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
- FABRICACION,REPRESENTACION,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE MAQUINARIA,TINTES Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 214, S 8, H B 147012, I/A 15 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.28: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31943 , F 214, S 8, H B 147012, I/A 15 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08