POLYGLOT GROUP EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 38
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLYGLOT GROUP EUROPE SL
CIF B87014205
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Polyglot Group Pty Limited
VINCULACIONES DE POLYGLOT GROUP EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLYGLOT GROUP EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clarisse Joachim Arnaud | Apoderado Solidario | 01/12/2020 | 22/02/2022 |
Corinne Laure Pineau | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
De Orte Julvez Iris | Apoderado Solidario | 14/11/2018 | 22/02/2022 |
Flores Risquete Maria Jose | Apoderado Solidario | 14/11/2018 | 22/02/2022 |
Frederique Isabelle Sylvie Soulaine | Liquidador | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Fusaro Paolo | Apoderado | 12/09/2017 | 22/02/2022 |
Pineau Corinne-laure | Administrador Unico | 23/06/2017 | 22/02/2022 |
Polyglot Group Pty Limited | Socio Unico | 23/06/2017 | 22/02/2022 |
Reynaud Jacques Philippe Pierre | Apoderado | 12/09/2017 | 22/02/2022 |
Jacques Reynaud | Apoderado Solidario | 18/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLYGLOT GROUP EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 11, S 8, H B 525193, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 11, S 8, H B 525193, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 11, S 8, H B 525193, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 10, S 8, H B 525193, I/A 8 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 9, S 8, H B 525193, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: POLYGLOT HOLDING CO PTY. LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 9, S 8, H B 525193, I/A 6 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 8, S 8, H B 525193, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
- AV JOSEP TARRADELLAS Num.38 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 8, S 8, H B 525193, I/A 4 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32250 , F 159, S 8, H M 580511, I/A 3 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32250 , F 159, S 8, H M 580511, I/A 2 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28