POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
Dirección social Calle Jose Echegaray, 18
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
CIF B83616821
Capital Social 8122.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 31/03/2003
Teléfono 91 544 19 50
Página Web www.polycom.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Phuong Dao Lai Thi Kim
Propietario Plantronics B.V
ORGANIGRAMA DE POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
VINCULACIONES DE POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lambermont Suzanne Liesbeth Xenia | Apoderado Mancomunado | 24/07/2023 | |
Siwinska-ryngwelska Aleksandra | Apoderado Mancomunado | 24/07/2023 | |
Smok Maciej | Apoderado Mancomunado | 24/07/2023 | |
Yee Loh Kuai | Apoderado Mancomunado | 24/07/2023 | |
Valera Y Martos Enrique | Apoderado Solidario | 21/03/2023 | |
Gonzalez Muñoz Monica | Consejero | 18/11/2022 | |
Phuong Dao Lai Thi Kim | Presidente | 18/11/2022 | |
Phuong Dao Lai Thi Kim | Consejero | 18/11/2022 | |
Hohn Evi Stefani | Consejero | 29/12/2021 | |
D'alesandro Rosella | Apoderado Solidario | 29/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLYCOM SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 8, S 8, H M 331017, I/A 35 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
- C/ JOSE ECHEGARAY 18 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 8, S 8, H M 331017, I/A 34 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 7, S 8, H M 331017, I/A 32 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
- C/ VICENTE ALEIXANDRE 1 - PARQUE EMPRESARIAL MADRI (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 7, S 8, H M 331017, I/A 31 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
- Se omitió por error en la inscripción 30ª la publicación del cese de YU TSENG JENNY CHUN como consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 29 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38475 , F 6, S 8, H M 331017, I/A 29 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28