POLIPLASFE REVESTIMENTS SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Polig Industrial La Nora, S/N
Código Postal 25660
Municipio Alcoletge
Provincia Lleida
Razón Social POLIPLASFE REVESTIMENTS SL
CIF B25679846
Capital Social 18300.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POLIPLASFE REVESTIMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLIPLASFE REVESTIMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orgaz De La Cruz Jose Antonio | Administrador Unico | 21/06/2012 | 29/11/2013 |
Hidalgo Ferrera Joaquin-javier | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 21/06/2012 |
Sirera Royuela Javier | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 21/06/2012 |
Serrano Soria Felipe | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 11/07/2011 |
Serrano Soria Felipe | Administrador Unico | 21/01/2009 | 10/11/2009 |
ACTOS BORME DE POLIPLASFE REVESTIMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 88, S 8, H L 23337, I/A NM (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-25
- Procede declarar al ejecutado "POLIPLASFE REVESTIMENTS, S.L." en situación de insolvencia legal por importe de 313,53 euros de principal. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en los sucesivo se
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 88, S 8, H L 23337, I/A A (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A NM (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-25
- Procede declarar al ejecutado `POLIPLASFE REVESTIMENTS SL y otra en situación de insolvencia legal por importe de 9284,04.- euros de principal; insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 7 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 6 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 5 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 5 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 5 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 87, S 8, H L 23337, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-25