POLINEX SA - EXTINGUIDA
Municipio Dosrius
Provincia Barcelona
Razón Social POLINEX SA
CIF A08211088
Capital Social 903002.5 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Fecha de Constitución 17/07/1951
Página Web www.polinex.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE POLINEX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLINEX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comamala Mas Yebra Juan Antonio | Administrador Solidario | 19/04/2018 | 03/12/2019 |
Comamala Mas Yebra Juan Antonio | Administrador Solidario | 29/01/2013 | 03/12/2019 |
Duran Coll Nuria | Administrador Solidario | 19/04/2018 | 03/12/2019 |
Duran Coll Nuria | Administrador Solidario | 29/01/2013 | 03/12/2019 |
ACTOS BORME DE POLINEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 52, S 8, H B 62530, I/A 27 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, ACCIONISTA UNICO: INDUSTRIAS NIOCO S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 52, S 8, H B 62530, I/A 26 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 52, S 8, H B 62530, I/A 25 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Capital Anterior: | 522.870,00 | Euros |
Aumento de capital: | 380.132,50 | Euros |
Capital Actual: | 903.002,50 | Euros |
Porcentaje: | 72,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 51, S 8, H B 62530, I/A 24 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 51, S 8, H B 62530, I/A 23 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08