POLINDUSTRY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Pedro Lain Entralgo, 2
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLINDUSTRY SA
CIF A85834232
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Fecha de Constitución 30/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POLINDUSTRY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLINDUSTRY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvir Maria Isabel | Administrador Unico | 21/12/2009 | 26/10/2023 |
Garcia Alvir Maria Isabel | Liquidador | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
Garcia Vela Jose | Apoderado | 22/12/2009 | 26/10/2023 |
Gonzalez Alonso Ignacio | Apoderado | 22/12/2009 | 26/10/2023 |
ACTOS BORME DE POLINDUSTRY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 156, S 8, H M 490382, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 156, S 8, H M 490382, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 156, S 8, H M 490382, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 156, S 8, H M 490382, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 156, S 8, H M 490382, I/A 6 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 155, S 8, H M 490382, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
- C/ PEDRO LAIN ENTRALGO 2 - CHALET 35 (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 155, S 8, H M 490382, I/A 4 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-80-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27218 , F 154, S 8, H M 490382, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28